Favicon Vikidia.png Les associations Vikidia et Wikimédia France ont besoin de vous ! Wikimedia France logo.svg

Les associations Vikidia et Wikimédia France ont besoin de votre aide pour participer à une enquête sur les contributeurs et visiteurs de Vikidia. Cela ne vous prendra que 10 minutes et nous permettra de mieux vous connaître et d'améliorer l'encyclopédie.
Vous avez du 12 juillet au 30 septembre pour y répondre. Nous vous en remercions par avance !

Répondre au sondage !

Calcul mental

« Calcul mental » expliqué aux enfants par Vikidia, l’encyclopédie junior
Aller à : navigation, rechercher

Le calcul mental est un exercice consistant à effectuer des calculs sans avoir recours à un instrument de calcul (calculatrice, ordinateur, feuille de papier et crayon, abaque, ...). Il existe des méthodes pour faciliter le calcul mental.

Multiplier par 5[modifier | modifier le wikicode]

  • Pour multiplier par 5 rapidement, il faut multiplier par 10 (ajouter un zéro) et diviser par deux. Il est plus facile de diviser en deux que de multiplier par cinq de tête.
  • ou le contraire, la moitié d'abord et ajouter un 0 ensuite (ex: 8 fois 5, la moitié de 8 c'est 4 et il faut rajouter un 0 donc = 40)

Multiplier par 9[modifier | modifier le wikicode]

Pour multiplier un nombre par 9, il faut multiplier par 10 et enlever une fois le nombre qu'on a multiplié.

  • exemple: 5x9 on fait 10x5=50 et après on enlève une fois 5, 50-5=45, le résultat est 5x9=45

Multiplier par 11[modifier | modifier le wikicode]

Pour multiplier un nombre par 11, il faut l'ouvrir en deux et mettre entre les deux la somme des chiffres.

  • Exemple : 11 x 23
2+3=5 donc le résultat est 253
  • Autre exemple 11 x 68
6+8=14 le résultat est donc 6 (14) 8. La retenue est ajoutée au 6. Le résultat donne 748
On peut aussi multiplier par 10 plus une fois le nombre. Exemple : 11x23=(10x23)+23=253

Méthode de multiplication japonaise[modifier | modifier le wikicode]

La méthode japonaise de multiplication est visuelle. Elle consiste en une représentation des nombres sous forme d'ensemble de barres obliques : un groupe pour les unités, un groupe pour les dizaines... Multiplier revient à croiser deux de ces nombres et à compter les intersections entre leurs barres.
Exemple 12 x 34 = 408 :

Iustration : multiplication de 12 par 34. Résultat visuel : 408

Avec de l'entrainement, on peut parvenir à faire ce calcul de tête, et même avec des nombres ayant plus de chiffres.

Portail des mathématiques —  Les nombres, la géométrie et les grands mathématiciens.